Renseignements sur Perica Mihajlovic
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Perica Mihajlovic
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006058104, Registre du commerce Zurich, (20)
Mi3 AG, in Kilchberg (ZH), CHE-336.749.663, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 01.03.2021, Publ. 1005111674).
Statutenänderung:
03.06.2024.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Talstrasse 20, 8001 Zürich.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder durch Publikation im SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mihajlovic, Perica, von Knonau, in Knonau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mihajlovic, Alexander, von Oberentfelden, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mihajlovic, Predrag, bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger, in Knonau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Biolley, Rafael, von Neuchâtel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005832925, Registre du commerce Zoug, (170)
Infront Holding AG, in Zug, CHE-109.900.324, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2022, Publ. 1005573806).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mihajlovic, Perica, von Knonau, in Knonau, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005195638, Registre du commerce Zoug, (170)
Infront X AG, in Zug, CHE-376.151.897, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 26.05.2021, Publ. 1005192284).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marty, Bruno, von Unteriberg, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Streit, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aebi, Vincent, von Heimiswil, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heimes, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Christian A., von Eiken, in Stallikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mihajlovic, Perica, von Knonau, in Knonau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oehninger, Thomas, von Winterthur, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.