Renseignements sur Julian Michel
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Julian Michel
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3348673, Registre du commerce Zurich, (20)
Hilti (Schweiz) AG, in Adliswil, CHE-105.836.495, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2016, Publ. 2977865).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zlahtic, Mario, deutscher Staatsangehöriger, in Cham, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haussmann, Pascal, von Neuchâtel, in Rorschacherberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Michel, Julian, von Wohlen AG, in Rifferswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pool, Wouter Roderik, niederländischer Staatsangehöriger, in Langnau am Albis, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnabel, Veronika, deutsche Staatsangehörige, in Adliswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Villard, Patricio Alejandro, von Meinier, in Cham, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1581391, Registre du commerce Zurich, (20)
Hilti (Schweiz) AG, in Adliswil, CHE-105.836.495, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2014, Publ. 1318489).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weltin, Daniel, von Zürich, in Herrliberg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Malmström, Jan, von Liestal, in Lachen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Zlahtic, Mario, deutscher Staatsangehöriger, in Cham, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Horgen, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Forster, Sandra, von Zürich, in Uitikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivprokura zu zweien];
Haussmann, Pascal, von Neuchâtel, in Rorschacherberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Michel, Julian, von Wohlen AG, in Rifferswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivprokura zu zweien].
Numéro de publication: 1318489, Registre du commerce Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 205 vom 23.10.2013 publizierten TR-Eintrags Nr. 33'224 vom 18.10.2013Hilti (Schweiz) AG, in Adliswil, CHE-105.836.495, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2013, Publ. 1140973).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forster, Sandra, von Zürich, in Uitikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [nicht: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Michel, Julian, von Wohlen AG, in Rifferswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [nicht: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien]. .