Renseignements sur André Pierre Michel
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour André Pierre Michel
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2712527, Registre du commerce Berne, (36)
Michel Communication & Consulting GmbH, in Zollikofen, CHE-307.116.496, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 248 vom 23.12.2013, Publ. 1252027).
Statutenänderung:
26.02.2016.
Stammkapital neu:
CHF 60'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Michel, André Pierre, von Bönigen, in Zollikofen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 600 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Hergert, Alexander, von Aarau, in Zollikofen, mit Einzelprokura;
Hergert, Christine, von Aarau, in Zollikofen, mit Einzelprokura.
Numéro de publication: 1252027, Registre du commerce Berne, (36)
Michel Communication & Consulting GmbH, in Zollikofen, CHE-307.116.496, Aarmattweg 71, 3052 Zollikofen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
13.12.2013.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Beratungs- und Dienstleistungsunternehmens in den Bereichen Medien, Kommunikation und Finanz. Sie kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 13.12.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Michel, André Pierre, von Bönigen, in Zollikofen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 7028030, Registre du commerce Zurich, (20)
cash zweiplus ag, in Zürich, CH-020.3.036.893-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 02.04.2012, Publ. 6620260).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hartgens, Christoph, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Michel, André, von Bönigen, in Zollikofen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherrer, Urban, von Zwingen, in Fällanden, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien].