Renseignements sur Roger Meyer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Roger Meyer
Participations
Dernières notifications FOSC pour Roger Meyer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005773723, Registre du commerce Berne, (36)
Aprior Weinhandel GmbH, in Bern, CHE-105.309.818, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2009, S.5, Publ. 5087496).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hammond, Philip, von Pully, in Bern, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 250 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
JLT Food AG (CHE-101.310.656), in Bern, Gesellschafterin, mit 490 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Tabascom GmbH (CHE-478.902.853), in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Gesellschafterin, mit 510 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Meyer, Roger, von Pfeffingen, in Bern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 750 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Furrer, Lorenz, von Zürich, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Uehlinger, Lukas, von Neunkirch und Zürich, in Wabern (Köniz), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5087496, Registre du commerce Berne, (36)
Aprior Weinhandel GmbH, in Bern, CH-035.4.024.466-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 143 vom 25.07.2000, S. 5082).
Statutenänderung:
14.05.2009.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit Wein, Spirituosen, Lebensmitteln sowie die Ausführung aller damit zusammenhängenden Arbeiten und Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 14.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aebersold, Thomas, von Freimettigen, in Hindelbank, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Roger, von Pfeffingen, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 750 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 99'000.00];
Hammond, Philip, von Pully, in Bern, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 250 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Registre du commerce Berne, (36)
Aprior Weinhandel GmbH, in B e r n , Handel mit Wein, Spirituosen, Lebensmittel usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 238 vom 07.12.1999, S. 8273).
Statutenänderung:
6.07.2000, 17.07.2000.
Domizil neu:
Wasserwerkgasse 10, 3011 Bern.
Stammkapital neu:
CHF 100'000.- [bisher: CHF 20'000.-]. Sachübernahme gemäss Vertrag vom 15.5.2000: diverse Flaschen- und Offenweine, Lager- und Ladeneinrichtungen sowie die bestehenden Promotions- und Lieferkontakte zu Gastgewerbe- und Privatkundschaft, zum Übernahmepreis von CHF 254'354.40. Die Gesellschaft führt in Bern, Wasserwerkgasse 10, ein Geschäft unter der Enseigne "Enoteca Castello di Buggiano".
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Roger, von Pfeffingen, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 99'000.- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-].