Renseignements sur Laurenz Messerli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Laurenz Messerli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4058426, Registre du commerce Zurich, (20)
Messeservice by Messerli AG, in Wetzikon ZH, CH-020.4.001.229-4, Betrieb einer Schreinerei und einer Spritzerei, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 26.11.2002, S. 20, Publ. 743888).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Messerli, Laurenz, von Kaufdorf und Wetzikon ZH, in Wetzikon ZH, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Messerli, Andreas jun., von Wetzikon, in Hinwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Keller, Hugo, von Regensdorf, in Hittnau, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3342962, Registre du commerce Zurich, (20)
Andreas Messerli AG, Wetzikon, in Wetzikon ZH, CH-020.3.916.982-9, Herstellung und Vermietung von Messeständen im In- und Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 06.04.2004, S. 21, Publ. 2203100).
Statutenänderung:
11.04.2006.
Firma neu:
Andreas Messerli AG.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft besteht in Herstellung und Vermietung von Messeständen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann auch ein Reklame Atelier führen und im übrigen alle Geschäfte tätigen, welche mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.
Aktienkapital neu:
CHF 330'000.-- [bisher: CHF 300'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 330'000.--.
Aktien neu:
300 Namenaktien zu 100.-- (Stimmrechtsaktien), 20 Namenaktien zu CHF 1'000.-- (Vorzugsaktien) und 280 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 300 Namenaktien zu CHF 1 000.--].
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Messerli-Sattler, Verena, von Wetzikon ZH und Kaufdorf, in Wetzikon ZH, Mitglied, mit Kollektivprokura zu zweien;
Fässler, Daniel, von Appenzell, in Volketswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Messerli, Laurenz, von Kaufdorf und Wetzikon ZH, in Wetzikon ZH, Delegierter, mit Einzelunterschrift;
Becerra Collados, Juan, spanischer Staatsangehöriger, in Eschlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Messerli jun., Andreas, von Wetzikon und Kaufdorf, in Hinwil, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter];
Messerli, Andreas, von Wetzikon ZH und Kaufdorf, in Wetzikon ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].
Registre du commerce Zurich, (20)
Andreas Messerli AG, Wetzikon, in Wetzikon ZH, Herstellung und Vermietung von Messeständen im In- und Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 14.10.1999, S. 7042).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gautschi, Karl, von Reinach AG, in Hinwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Revisuisse Price Waterhouse AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Messerli jun., Andreas, von Wetzikon und Kaufdorf, in Hinwil, Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Messerli, Laurenz, von Kaufdorf und Wetzikon ZH, in Wetzikon ZH, Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Keller, Hugo, von Regensdorf, in Hittnau, Vize-Direktor, mit Einzelunterschrift;
BDO Visura, in Wetzikon ZH, Revisionsstelle.