Renseignements sur Peter Mesmer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Peter Mesmer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6274176, Registre du commerce Zurich, (20)
Elgger-Zeitung AG, in Elgg, CH-020.3.907.709-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 23.10.2009, S. 22, Publ. 5308032).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeschlimann, Ulrich, von Burgdorf, in Elgg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mesmer, Peter, von Muttenz, in Bronschhofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Carlin, Annette, von Turbenthal und Oberembrach, in Wila, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5308032, Registre du commerce Zurich, (20)
Elgger-Zeitung AG, in Elgg, CH-020.3.907.709-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2007, S. 18, Publ. 4045078).
Statutenänderung:
22.06.2009. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung vom 15.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Immotreu Immobilien- & Treuhand AG, in Elgg, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pazeller, Andrea, von Tarasp, in Elgg, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Aeschlimann, Ulrich, von Burgdorf, in Elgg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mesmer, Peter, von Muttenz, in Bronschhofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Carlin, Annette, von Turbenthal und Oberembrach, in Wila, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Turbenthal, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pazeller, Ursula, von Tarasp, in Elgg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2180126, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Thai-Orchidee, Peter Mesmer, in Bronschhofen, Hauptstrasse 38, 9552 Bronschhofen, Einzelfirma (Neueintragung).
Zweck:
Thailändisches Spezialitätenrestaurant.
Eingetragene Personen:
Mesmer, Peter, von Muttenz, in Eschlikon TG (Eschlikon), Inhaber, mit Einzelunterschrift.