Renseignements sur Franziska Merz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Franziska Merz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005124062, Registre du commerce Argovie, (400)
Betagten-Fond Reinach, in Reinach (AG), CHE-110.376.217, Stiftung (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2016, Publ. 2633421).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Merz, Franziska, von Menziken, in Zetzwil, Mitglied des Stiftungsrates, Aktuarin und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Madlen, von Trub, in Menziken, Mitglied des Stiftungsrates, Aktuarin und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2636755, Registre du commerce Berne, (36)
Tiliacor AG, in Roggwil (BE), CHE-114.352.925, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 03.08.2015, Publ. 2303075).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Merz, Franziska, von Menziken, in Roggwil BE, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Baumeler, Pius, von Wolhusen, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 2633421, Registre du commerce Argovie, (400)
Greisenasyl-Fond Reinach, in Reinach (AG), CHE-110.376.217, Stiftung (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2012, Publ. 6539124).
Urkundenänderung:
16.05.2014. 09.03.2015.
Name neu:
Betagten-Fond Reinach.
Domizil neu:
c/o Gemeindekanzlei Reinach, Hauptstrasse 66, 5734 Reinach AG.
Zweck neu:
Unterstützung mit finanziellen Mitteln von seit mindestens fünf Jahren in Reinach wohnhaften Personen im Alter von über sechzig Jahren, welche sich zur Pflege in einem Spital oder Alters- und Pflegeheim aufhalten und bei welchen die Leistung von Krankenkassen oder Versicherungen und die eigenen Mittel zur Deckung der Kosten nicht ausreichen.
Organisation neu:
[Löschung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 Abs. 1 lit. h HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Richner, Max, von Gränichen, in Muhen, Mitglied, Aktuar und Kassier, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merz, Franziska, von Menziken, in Zetzwil, Mitglied des Stiftungsrates, Aktuarin und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.