Renseignements sur Rita Meili
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Rita Meili
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1005733737, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Stiftung Schuel Muure, in Berg (TG), CHE-358.122.432, Dorfstrasse 4, 8576 Mauren TG, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
12.04.2023.
Zweck:
Die Stiftung Schuel Muure bezweckt den Betrieb einer Schule für Kinder und Jugendliche mit ausgewiesenen Lernschwierigkeiten, die in der Regelschule kein Angebot finden. Sie kann auch Dienstleistungen in diesem Bereich anbieten. Die Stiftung fördert mit passenden Angeboten den individuellen Übergang der Jugendlichen in das Berufs- und Erwachsenenleben. Die Stiftung hat gemeinnützigen Charakter.
Aufsichtsbehörde:
Die Stiftungsaufsicht wird zu einem späteren Zeitpunkt übernommen.
Eingetragene Personen:
Rickli, Hans-Rudolf, von Madiswil, in Berg TG, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meili, Rita, von Hettlingen, in Münchwilen TG, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachofner, Thomas, von Fehraltorf, in Sulgen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blaser Kolb, Marlise, von Langnau im Emmental, in Ottoberg (Märstetten), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hebeisen, Andreas, von Langnau im Emmental, in Kreuzlingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thalmann Treuhand AG (CHE-108.028.770), in Weinfelden, Revisionsstelle;
Huber, Ralph, von Kirchberg (SG), in Lengwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Keller, Patrick, von Konolfingen, in Kreuzlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Numéro de publication: 7136502, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons Thurgau, in Frauenfeld, CH-440.6.022.740-9, Verein (SHAB Nr. 72 vom 12.04.2011, Publ. 6118190).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hasler, Karl, von St. Margrethen, in Münchwilen TG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meili, Rita, von Hettlingen, in Münchwilen TG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rickli, Hans-Rudolf, von Madiswil, in Wäldi, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Registre du commerce Thurgovie, (440)
Meili Projekt GmbH, in Münchwilen TG, Ausführung von Projekten, Entwicklung von neuen Produkten usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 4 vom 08.01.1996, S. 101).
Firma neu:
Meili Projekt GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.02.2002 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meili, Hermann, von Hettlingen, in Münchwilen TG, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 49'000.-- [bisher: mit Einzelunterschrift];
Meili, Rita, von Hettlingen, in Münchwilen TG, Gesellschafterin, Geschäftsführerin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-- [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin].