Renseignements sur Simon Meile
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Simon Meile
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006057434, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
KM Management AG, in St. Gallen, CHE-162.393.950, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2020, Publ. 1004833965).
Statutenänderung:
29.05.2024.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der simvest AG, in St. Gallen (CHE-260.366.316), gemäss Fusionsvertrag vom 29.05.2024 und Bilanz per 31.12.2023. Aktiven von CHF 157'627.38 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 54'349.35 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da derselbe Aktionär sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Firma neu:
simvest AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(simvest SA) (simvest Ltd).
Domizil neu:
Marktgasse 24, 9000 St. Gallen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den An- und Verkauf, das Halten, Verwalten, Vermitteln und Bewirtschaften von Wertschriften, Immobilien und Beteiligungen an anderen Unternehmungen im In- und Ausland sowie die Vermittlung von Finanzierungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kurtisi, Orhan, von St. Gallen, in Wil SG, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meile, Simon, von Fischingen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005620926, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
r + n transporte ag herisau, in Herisau, CHE-103.971.716, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 10.09.2021, Publ. 1005288910).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei, Vanessa, von Herisau, in Herisau, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nef, Bruno, von Herisau, in Herisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meile, Simon, von Fischingen, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kapfhamer, Fabian, von Homburg, in Bottighofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nef, Marlise Heidy, von Herisau, in Herisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR01-1005400103, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
simvest AG (simvest SA) (simvest Ltd), in St. Gallen, CHE-260.366.316, Oberer Graben 8, 9000 St. Gallen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
28.01.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den An- und Verkauf, das Halten, Verwalten, Vermitteln und Bewirtschaften von Wertschriften, Immobilien und Beteiligungen an anderen Unternehmungen im In- und Ausland sowie die Vermittlung von Finanzierungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 28.01.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Meile, Simon, von Fischingen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.