Renseignements sur Dieter Meierhans
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dieter Meierhans
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006061911, Registre du commerce Zurich, (20)
Labor Veritas AG, in Zürich, CHE-109.341.726, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2023, Publ. 1005785380).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meierhans, Dieter, von Burgdorf, in Henggart, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eisenring, Jürg, von Bichelsee-Balterswil, in Wil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüönd, Markus, von Zürich und Sattel, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mark, Prisco Alois, von Pignia, in Uetikon am See, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Habann, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hess, Lukas, von Cham, in Baar, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baumgartner, Dr. Vera Luisa, deutsche Staatsangehörige, in Windisch, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied oder einem Mitglied der Geschäftsleitung;
Kleinert, Peter, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied oder einem Mitglied der Geschäftsleitung [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3306829, Registre du commerce Zurich, (20)
Labor Veritas AG, in Zürich, CHE-109.341.726, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2013, Publ. 7045352).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Losio, Susanne, deutsche Staatsangehörige, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meierhans, Dieter, von Burgdorf, in Henggart, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Winterthur];
Budliger Treuhand AG (CHE-103.622.262), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Budliger Treuhand AG (CH-020.3.904.536-7)];
Hartmann, Herbert, von Altwis, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ritschard, Dr. Jasmine, von Oberhofen am Thunersee, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5940568, Registre du commerce Zurich, (20)
Labor Veritas AG, in Zürich, CH-020.3.025.184-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 18.03.2010, S. 26, Publ. 5547370).
Statutenänderung:
06.12.2010.
Aktienkapital neu:
CHF 420'000.00 [bisher: CHF 300'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 420'000.00 [bisher: CHF 300'000.00].
Aktien neu:
420 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 300 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 06.12.2010 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 120'000.00 verrechnet, wofür 120 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meierhans, Dieter, von Burgdorf, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Budliger Treuhand AG (CH-020.3.904.536-7), in Zürich, Revisionsstelle [bisher:Budliger Treuhand AG];
Doberer, Anna, österreichische Staatsangehörige, in Rüschlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Zürich].