Renseignements sur Christine Meier-Wirth
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christine Meier-Wirth
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006135087, Registre du commerce Zurich, (20)
Franz Wirth AG, in Rafz, CHE-100.168.048, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 08.11.2012, S.0, Publ. 6922248).
Statutenänderung:
07.08.2024.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung, Belastung und Veräusserung von Liegenschaften im In- und Ausland sowie von Firmenbeteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen und Unternehmensteilen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier-Wirth, Christine, von Bülach, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hagen, Max, von Wettingen, in Dietlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004765706, Registre du commerce Zurich, (20)
Wirth Hufbeschlag GmbH, in Rafz, CHE-138.899.479, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 151 vom 07.08.2012, S.0, Publ. 6799994).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier-Wirth, Christine, von Eglisau und Bülach, in Rafz, mit Einzelunterschrift, [bisher: in Winkel].
Numéro de publication: 6922248, Registre du commerce Zurich, (20)
Franz Wirth AG, in Rafz, CH-020.3.928.689-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2009, S. 34, Publ. 5145340).
Domizil neu:
Brüelgass 13, 8197 Rafz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirth, Franz, von Eglisau, in Rafz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wirth-Sigrist, Luise, von Eglisau, in Rafz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Meier-Wirth, Christine, von Bülach, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirth, Felix Gabriel, von Eglisau, in Rafz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.