Renseignements sur Rudolf Meier
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Rudolf Meier
Participations
Dernières notifications FOSC pour Rudolf Meier
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3811447, Registre du commerce Soleure, (241)
RUWA Generalbau AG, in Trimbach, CHE-112.156.201, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 03.12.2008, Publ. 4761790).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Reto, von Obergösgen, in Urdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Obergösgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Meier, Rudolf, von Obergösgen, in Obergösgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3811435, Registre du commerce Soleure, (241)
Immorama AG, bisher in Emmetten, CHE-107.616.384, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2014, Publ. 1338981).
Statutenänderung:
10.10.2017.
Sitz neu:
Trimbach.
Domizil neu:
bei RUWA Generalbau AG, Malzmattstrasse 34, 4632 Trimbach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geissberger, Max Gottwalt, von Riniken, in Emmetten, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Reto, von Obergösgen, in Urdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Meier, Rudolf, von Obergösgen, in Obergösgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2619787, Registre du commerce Soleure, (241)
Genossenschaft Wartenfels, in Trimbach, CHE-115.518.051, Genossenschaft (SHAB Nr. 56 vom 22.03.2010, Publ. 5552582).
Firma neu:
Genossenschaft Wartenfels in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 19.01.2016 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Annaheim, Markus, von Lostorf, in Lostorf, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Rudolf, von Obergösgen, in Obergösgen, Präsident der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meier, Reto, von Obergösgen, in Obergösgen, Mitglied der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].