Renseignements sur Meinrad Meier
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Meinrad Meier
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2894555, Registre du commerce Argovie, (400)
ASEPTECH AG, bisher in Olten, CHE-110.274.700, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2015, Publ. 2022935).
Statutenänderung:
22.12.2015.
Sitz neu:
Brugg.
Domizil neu:
Aarauerstrasse 96, 5200 Brugg AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Meinrad, von Niedergösgen, in Erlinsbach (SO), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kohler, Dr. Werner G., deutscher Staatsangehöriger, in Lutter (DE), Delegierter des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lutter (D) (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wägli, Rolf, von Belp, in Davos, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bergdietikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 1833939, Registre du commerce Soleure, (241)
Hipreco AG, in Olten, CHE-103.443.618, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 24.07.2012, Publ. 6783368).
Firma neu:
Hipreco AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Hipreco SA en liquidation) (Hipreco Ltd in liquidation) (Hipreco Inc in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 03.11.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Meinrad, von Niedergösgen, in Erlinsbach SO, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3245388, Registre du commerce Soleure, (241)
ASEPTECH AG, in Olten, CH-241.3.003.564-8, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von sowie Handel mit Rohren, Rohrverbindungen, Armaturen, Dichtsystemen und artverwandten Produkten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 04.12.2003, S. 12, Publ. 2013082).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Meinrad, von Niedergösgen, in Erlinsbach SO, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Obererlinsbach]. Gemeindefusion per 01.01.2006.