Renseignements sur Gerda Monika Meier Kernen
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Gerda Monika Meier Kernen
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005037287, Registre du commerce Grisons
Il Mulin SA, in Lumnezia, CHE-445.580.582, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2019, Publ. 1004629626).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wiget Haagmans, Ursula, von Zürich, in Glarus Nord, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier Kernen, Gerda Monika, von Würenlingen, in Küsnacht (ZH), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5008676, Registre du commerce Zurich, (20)
kernen resource management AG, in Küsnacht ZH, CH-020.3.026.810-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2004, S. 25, Publ. 2212692).
Statutenänderung:
15.12.2008, 09.04.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich von Unternehmungsberatung, Führungsentwicklung, Ausbildung von Führungskräften, Team- und Prozessbegleitung, Schulung und Coaching Veränderungsmanagement und die betriebliche Gesundheitsförderung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 15.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
OBT AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier Kernen, Gerda Monika, von Würenlingen und Reutigen, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:Meier, Gerda Monika, von Würenlingen].
Numéro de publication: 1046322, Registre du commerce Zurich, (20)
kernen resource management AG, in Küsnacht ZH, Bergstrasse 20, 8700 Küsnacht, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
30.05.2003.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich von Unternehmungsberatung, Führungsentwicklung, Ausbildung von Führungskräften, Team- und Prozessbegleitung, Schulung und Coaching Veränderungsmanagement, betriebliche Gesundheitsförderung. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Ausserdem kann sie Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Kernen Resource Management, in Küsnacht ZH, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.2002 mit Aktiven von CHF 223'907.80 und Passiven von CHF 121'260.30, wofür 69 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 33'647.50 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Kernen, Hans Rudolf, von Reutigen, in Küsnacht ZH, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Meier, Gerda Monika, von Würenlingen, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
OBT AG, in Zürich, Revisionsstelle.