Renseignements sur Ursula Mehr
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Ursula Mehr
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005126946, Registre du commerce Obwald, (140)
Pro Lungern-Obsee, in Lungern, CHE-110.380.897, Stiftung (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2008, S.12, Publ. 4457482).
Domizil neu:
c/o Paul Imfeld-Gander, Lenggasse 5, 6078 Lungern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Imfeld, Paul, von Lungern, in Lungern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ming, Mathias, von Lungern, in Lungern, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Fries, Arthur, von Steinen, in Wilen (Sarnen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmid, Matthias, von Gelfingen, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vogler, Thomas, von Lungern, in Lungern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mehr, Ursula, von Ebikon, in Luzern, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imfeld-Gander, Paul, von Lungern, in Lungern, Mitglied und Sekretär des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Kreuzer, Rinaldo, von Obergoms und Bettmeralp, in Lungern, Mitglied des Stiftungsrates, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Zumstein, David, von Lungern, in Lungern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bürgi, Hans, von Lungern, in Lungern, Mitglied des Stiftungsrates, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Linder, Niklaus, von Brienz (BE), in Lungern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, mit Kollektivunterschrift zu zweien zu zweien mit dem Präsidenten].
Numéro de publication: 5370774, Registre du commerce Lucerne, (100)
Schöpfer & Mehr GmbH, in Kriens, CH-100.4.021.426-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 166 vom 28.08.2009, S. 11, Publ. 5220450).
Firma neu:
Schöpfer & Mehr GmbH in Liquidation. Mitteilungen erfolgen brieflich. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 10.11.2009 aufgelöst. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 22.11.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Liquidationsadresse:
c/o Bruno Schöpfer, Weinberglistrasse 71, 6005 Luzern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schöpfer, Bruno, von Kriens, in Luzern, Gesellschafter und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.-- [bisher: Gesellschafter, mit Einzelprokura];
Mehr, Ursula, von Ebikon, in Luzern, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.-- [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].