Renseignements sur Daniel Mayer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Daniel Mayer
Participations
Dernières notifications FOSC pour Daniel Mayer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004999350, Registre du commerce Zurich, (20)
PFC Financial Consulting AG, in Zürich, CHE-112.017.597, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2014, S.0, Publ. 1807397).
Statutenänderung:
17.09.2020.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Bereich Finanz-, Steuer-, Vermögens-, Versicherungs- und Vorsorgeberatung sowie alle damit in irgendeiner Weise zusammenhängenden Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 17.09.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mayer, Daniel, von Schaffhausen, in Diessenhofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
DMS Treuhand und Finanz AG (CHE-103.659.070), in Cham, Revisionsstelle;
Pfenninger, Gabriella, von Meilen, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1584609, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
KiK Kultur im Kammgarn, in Schaffhausen, CHE-108.623.180, Verein (SHAB Nr. 193 vom 06.10.2009, S. 14, Publ. 5278460).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fricker, Roland, von Veltheim AG, in Schaffhausen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Feer, Nico, von Emmen, in Winterthur, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Markus, von Waldenburg, in Neuhausen am Rheinfall, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Achermann, Peter Daniel, von Beckenried, in Schaffhausen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mayer, Daniel, von Schaffhausen, in Diessenhofen, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Näf, Hans, von Zürich, in Flurlingen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vogel, Simon Daniel, von Leuggern, in Schaffhausen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1584605, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Genossenschaft Kammgarn-Beiz, in Schaffhausen, CHE-110.065.289, Genossenschaft (SHAB Nr. 211 vom 30.10.2009, S. 14, Publ. 5318964).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fricker, Roland, von Veltheim AG, in Schaffhausen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Feer, Nico, von Emmen, in Winterthur, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Markus, von Waldenburg, in Neuhausen am Rheinfall, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
OBT AG (CH-020.9.900.846-9), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Junker, Beat, von Rapperswil BE, in Schaffhausen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mayer, Daniel, von Schaffhausen, in Diessenhofen, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Achermann, Peter, von Beckenried, in Schaffhausen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogel, Simon Daniel, von Leuggern, in Schaffhausen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mannhart + Fehr Treuhand AG (CHE-107.078.133), in Schaffhausen, Revisionsstelle.