Renseignements sur Wilfried Maute
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Wilfried Maute
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3628888, Registre du commerce Zurich, (20)
Barnert AG, in Opfikon, CH-020.3.902.500-3, Handel mit Textilien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 29.02.2000, S. 1376).
Statutenänderung:
23.10.2006, 1.11.2006.
Firma neu:
Quattrotex Immobilien AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung und Vermietung von Grundstücken sowie deren Erwerb und Veräusserung. Die Gesellschaft bezweckt weiter den Handel mit Textilien und kann Agenturverträge abschliessen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Sie kann Finanzanlagen aller Art tätigen, insbesondere kann sie Darlehen gewähren. Ferner kann sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Merki, Jeannette, von Würenlingen, in Wettingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Meng und Partner AG Baden, in Baden, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maute, Wilfried, von Fischingen, in Wuppenau, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Revidenz GmbH, in Kloten, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3416140, Registre du commerce Zurich, (20)
Quattrotex AG, in Opfikon, CH-020.3.921.013-3, Handel mit Textil- und Sportartikeln, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2001, S. 7662).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maeder, Jörg, von Basel, in Wädenswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sulzer Treuhand GmbH, in Urdorf, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maute, Wilfried, von Fischingen, in Wuppenau, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Revidenz GmbH, in Kloten, Revisionsstelle.
Registre du commerce Argovie, (400)
Felina (Schweiz) AG, in W e t t i n g e n, Handel mit Textilien usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.1996, S. 799).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maute, Wilfried, von Fischingen, in Wuppenau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stalder, Jakob, von Sarmenstorf, in Oberrohrdorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Sigrist, Hanspeter, von Winterthur, in Eglisau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.