Renseignements sur Michael Maurer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Michael Maurer
Participations
Dernières notifications FOSC pour Michael Maurer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005661945, Registre du commerce Berne, (36)
Genossenschaft Buchseeweg Köniz, in Köniz, CHE-104.448.423, Genossenschaft (SHAB Nr. 65 vom 05.04.2016, Publ. 2759381).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauswirth-Stalder, Andrea, von Sumiswald und Saanen, in Köniz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Stefan, von Bern, in Köniz, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Ulrich, von Frutigen, in Köniz, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baumgartner, Stefan, von Trub, in Köniz, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maurer, Michael genannt Mike, von Diemtigen, in Köniz, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meichle, Rolf, von Basel, in Köniz, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schorta Schiess, Regula, von Zernez und Herisau, in Köniz, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5689578, Registre du commerce Berne, (36)
Genossenschaft Buchseeweg Köniz, in Köniz, CH-035.5.015.074-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 99 vom 26.05.2009, S. 5, Publ. 5035308).
Statutenänderung:
21.10.2009. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Iseli, Franziska, von Thun, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
König, Markus, von Wiggiswil, in Köniz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leuenberger, Renate, von Huttwil, in Köniz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sohns, Harald, von Birsfelden, in Köniz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ramp Keller, Christine, von Bertschikon, in Köniz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Ulrich, von Frutigen, in Köniz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Alder, Christian, von Herisau, in Köniz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Borner, Matthias, von Rickenbach SO, in Köniz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maurer, Michael genannt Mike, von Diemtigen, in Köniz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meichle, Rolf, von Basel, in Köniz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2957524, Registre du commerce Berne, (36)
Genossenschaft Buchseeweg Köniz, in Köniz, CH-035.5.015.074-6, Erwerb, Betrieb, Unterhalt und Erneuerung der Gemeinschaftsparzelle der Überbauung Buchseeweg in Köniz usw. Genossenschaft (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2004, S. 2, Publ. 2400944).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maurer, Michael, von Diemtigen, in Köniz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Räuftlin Sohns, Esther, von Arboldswil und Birsfelden, in Köniz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Limbach, Jörg, von Zürich, in Liebefeld (Köniz), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leuenberger, Renate, von Huttwil, in Köniz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sohns, Harald, von Birsfelden, in Köniz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.