Renseignements sur David Maurer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom David Maurer
Participations
Dernières notifications FOSC pour David Maurer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006105272, Registre du commerce Berne, (36)
Horai AG, in Fraubrunnen, CHE-107.468.770, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2023, Publ. 1005889592).
Statutenänderung:
26.06.2024.
Aktien neu:
3'600 Namenaktien zu CHF 50.00 [bisher: 360 Namenaktien zu CHF 500.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Schiedsklausel gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maurer, Ernst, von Schmiedrued, in Diessbach b. Büren (Diessbach bei Büren), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zaugg, Kurt, von Trub, in Iffwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurer, David, von Schmiedrued, in Diessbach b. Büren (Diessbach bei Büren), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005452509, Registre du commerce Berne, (36)
BioEnergie Diessbach AG, in Diessbach bei Büren, CHE-115.883.326, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2022, Publ. 1005406708).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurer, David, von Schmiedrued, in Diessbach b. Büren (Diessbach bei Büren), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Joye, Pascal, von Montagny (FR), in Arbaz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004854052, Registre du commerce Berne, (36)
biogemüse MAURER + Co, in Diessbach bei Büren, CHE-112.899.207, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2009, Publ. 4866310).
Firma neu:
biogemüse MAURER.
Rechtsform neu:
Einzelunternehmen. Die Gesellschaft hat sich infolge Ausscheidens des Gesellschafters Ernst Maurer aufgelöst. Die Firma ist erloschen. Der Gesellschafter David Maurer führt im Sinne von Art. 579 OR das Geschäft als Einzelkaufmann fort.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maurer, Ernst, von Schmiedrued, in Diessbach bei Büren, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurer, David, von Schmiedrued, in Diessbach b. Büren (Diessbach bei Büren), Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift];
Maurer, Lucia Martina, von Schmiedrued, in Diessbach b. Büren (Diessbach bei Büren), mit Einzelunterschrift.