Renseignements sur Jürg Mauerhofer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Jürg Mauerhofer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3687837, Registre du commerce Grisons, (350)
HPTrans GmbH, in Thusis, CHE-115.259.599, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2015, Publ. 1943615).
Statutenänderung:
03.08.2017.
Firma neu:
ChristAllReisen GmbH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mauerhofer, Jürg, von Trub, in Worb, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 500.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Martina, von Oberlangenegg, in Winterthur, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 500.00;
Patt, Christian, von Cazis, in Thusis, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: mit 24 Stammanteilen zu je CHF 500.00].
Numéro de publication: 1503081, Registre du commerce Zoug, (170)
HINUS AG, in Zug, CHE-113.258.063, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2013, Publ. 7150824).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mauerhofer, Jürg, von Trub, in Worb, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Stephan, von Sursee, in Oberwil-Lieli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stutz, Walter Viktor, von Unterlunkhofen, in Zufikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 920705, Registre du commerce Grisons, (350)
HPTrans GmbH, in Thusis, CH-350.4.002.663-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 240 vom 10.12.2009, S. 13, Publ. 5386700).
Statutenänderung:
10.06.2013.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Patt, Christian, von Cazis, in Thusis, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 24 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: von Tartar und mit einem Stammanteil von CHF 13'000.00];
Mauerhofer, Jürg, von Trub, in Worb, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00];
Kleibenzettl, Urs Werner, von Wald BE, in Kleinbösingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 500.00.