Renseignements sur Michel Matti
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Michel Matti
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3958295, Registre du commerce Berne, (36)
Sportzentrum Gstaad AG, in Saanen, CHE-101.197.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2017, Publ. 3884433).
Statutenänderung:
13.12.2017. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 13.12.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.12.2015 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blum Buri, Claire-Lise, von Krauchthal und Rougemont, in Rougemont, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Matti, Michel, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reichenbach, André, von Gsteig, in Rougemont, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3837895, Registre du commerce Berne, (36)
Gstaad Saanenland Tourismus, in Saanen, CHE-105.797.984, Verein (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2016, Publ. 2907947).
Statutenänderung:
14.03.2017.
Zweck neu:
Der Verein bezweckt in Zusammenarbeit mit den Gemeinden, den Berufs- und Fachverbänden, Unternehmen, Veranstaltern und Privaten, die Erhaltung und Förderung des Standorts und des Tourismus im Saanenland im Einklang mit Bevölkerung und Natur. Seine Tätigkeit umfasst insbesondere den Betrieb und Unterhalt der Informations- und Geschäftsstellen, die Gestaltung, Ausführung und Weiterentwicklung der Standortentwicklung und des touristischen Marketings der Region, den Betrieb und den Unterhalt touristischer Infrastrukturen, die Bereitstellung von Dienstleistungen für die Mitglieder, die Organisation und Unterstützung der Anlässe zur Erfüllung des Vereinszwecks, die Koordination und Unterstützung der dem Vereinszweck entsprechenden Bestrebungen von Dritten, die fachliche Beratung der Mitglieder, der Dorfvorstände, der Gemeinden, der Berufs- und Fachverbände, der Unternehmungen, der Veranstalter und aller am Tourismus beteiligten und interessierten Kreise, die Aus- und Weiterbildung der im Tourismus tätigen Personen. Zur Erreichung seines Zwecks ist der Verein befugt Liegenschaften und Baurechte zu erwerben, Mobilien anzuschaffen oder zu erstellen, sich an Unternehmungen, Vereinen und Stiftungen, usw. zu beteiligen, einzelne Aufgaben an Organisationen abzutreten, sonst alles zu tun, was der Erfüllung seines Zweckes dient.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwenter, Jürg, von Saanen, in Schönried (Saanen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachofner, Martin, von Fehraltorf, in Gstaad (Saanen), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Matti, Michel, von Saanen, in Thun, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bommes, Carlo, von Köniz, in Bolligen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Epiney, Sébastien, von Anniviers, in Gstaad (Saanen), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Riggenbach Jenzer, Andrea, von Rünenberg, in Boltigen, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zoppas, Andreas, von Köniz, in Saanen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 2907947, Registre du commerce Berne, (36)
Gstaad Saanenland Tourismus, in Saanen, CHE-105.797.984, Verein (SHAB Nr. 143 vom 28.07.2015, Publ. 2292663).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschannen, Reto, von Wohlen bei Bern, in Saanenmöser (Saanen), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hurni, Andreas, von Gurbrü, in Gstaad (Saanen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Matti, David, von Saanen, in Saanen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bachofner, Martin, von Fehraltorf, in Gstaad (Saanen), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Saanenmöser (Saanen)];
Matti, Michel, von Saanen, in Thun, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gstaad (Saanen)].