Renseignements sur Susanna Mattenberger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Susanna Mattenberger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3996151, Registre du commerce Argovie, (400)
Medizinisches Zentrum Brugg AG, in Brugg, CHE-112.094.333, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 09.12.2015, Publ. 2529511).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brentano, Max, von Laufenburg, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sager, Heinz, von Menziken, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zürcher, Heinrich, von Trub, in Windisch, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bruderer, James, von Frick, in Windisch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schreiber, Andreas, von Wegenstetten, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wolfensberger, Rolf, von Bauma, in Auenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mattenberger, Susanna, von Oberhofen am Thunersee, in Starrkirch-Wil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 6508872, Registre du commerce Argovie, (400)
Haus der Medizin AG, in Brugg, CH-400.3.034.616-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2011, S. 0, Publ. 6360502).
Statutenänderung:
09.01.2012.
Aktienkapital neu:
CHF 4'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 4'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
40'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung vom 09.01.2012. [gestrichen: Gemäss Erklärung aller Gründer vom 27.09.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bürge, Hans, von Hornussen und Safenwil, in Safenwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mattenberger, Susanna, von Oberhofen, in Starrkirch-Wil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
thv AG (CHE-105.855.529)[CH-400.3.911.163-7], in Aarau, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 6182440, Registre du commerce Argovie, (400)
Publisana Krankenkasse AG (Publisana Caisse-maladie SA) (Publisana Cassa malati SA), in Brugg, CH-400.3.034.171-1, Hauptstrasse 24, 5201 Brugg AG, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
05.05.2011.
Zweck:
Förderung des Gesundheitswesens;
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich des Gesundheitswesens, namentlich durch den Betrieb einer obligatorischen Kranken- und Pflegeversicherung als Krankenkasse sowie einer freiwilligen Taggeldversicherung nach den Grundsätzen der Bundesgesetzgebung über die Krankenversicherung (KVG);
kann unter Vorbehalt der aufsichtsrechtlichen Vorgaben Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmen gründen oder sich an solchen beteiligen sowie Grundstücke oder beschränkte dingliche Rechte erwerben, verwalten, veräussern und belasten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder durch Publikation im SHAB, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Merz, Peter, von Beinwil am See, in Brugg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hänggli, Urs, von Kienberg, in Brugg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Titus, von Brugg, in Brugg, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Matter, Hans Rudolf, von Kölliken, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mattenberger, Susanna, von Oberhofen am Thunersee, in Starrkirch-Wil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Polak, Roland, niederländischer Staatsangehöriger, in Veltheim AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egloff, Reto, von Oberrohrdorf, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spätig, Martin, von Lüscherz, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Balmer-Etienne AG (CHE-107.252.508)[CH-100.3.004.354-1], in Luzern, Revisionsstelle.