Renseignements sur Christian Henri Masserey
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christian Henri Masserey
Numéro de publication: 3484827, Registre du commerce Valais, (626)
SI Soleil des Alpes Montana-Vermala SA, à Randogne, CHE-103.020.910, société anonyme (No. FOSC 116 du 18.06.2012, Publ. 6722970).
Nouveau siège:
Crans-Montana.
Nouvelle adresse:
c/o Christian Masserey, Route des Arolles 19, 3963 Crans-Montana. [Siège modifié d'office par suite d'entrée en vigueur de la fusion des communes de Chermignon, Mollens VS, Montana et Randogne le 01.01.2017].
Inscription ou modification de personne(s):
Barras, Didier, de Crans-Montana, à Crans-Montana, président, avec signature individuelle [précédemment: de Chermignon, à Chermignon];
Masserey, Christian Henri, de Venthône, à Crans-Montana, administrateur, avec signature collective à deux [précédemment: à Randogne].
Numéro de publication: 6722970, Registre du commerce Valais, (626)
SI Soleil des Alpes Montana-Vermala SA, à Randogne, CH-626.3.001.703-9, société anonyme (No. FOSC 108 du 08.06.2010, p. 20, Publ. 5666524).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Sasvari-Wuest, Irène, de Büron, à Montana (Randogne), administratrice, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Masserey, Christian Henri, de Venthône, à Randogne, administrateur, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: 6692838, Registre du commerce Valais, (621)
UNIVECO SUISSE SA, à Martigny, CH-621.3.007.312-9, société anonyme (No. FOSC 59 du 26.03.2009, p. 24, Publ. 4944952).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Masserey, Christian, de Venthône, à Vercorin (Chalais), secrétaire, avec signature collective à deux avec le président;
Lamon, Jean-Jacques, de Lens, à Sierre, administrateur, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personne(s):
Donnet-Monay, Daniel, de Troistorrents, à Martigny-Croix (Martigny-Combe), administrateur unique, avec signature collective à deux [précédemment: président avec signature collective à deux].