Renseignements sur Wolfram Ingolf Marwik
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Wolfram Ingolf Marwik
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 977005, Registre du commerce Berne, (36)
World Justice Forum Foundation, in Bern, CH-036.7.041.179-5, Stiftung (SHAB Nr. 189 vom 30.09.2008, S. 5, Publ. 4670744).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marwik, Wolfram, von Altnau, in Rüfenacht BE (Worb), Vizepräsident, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 7017048, Registre du commerce Berne, (36)
ecotech swiss GmbH, in Därstetten, CH-036.4.055.593-8, Ranft, 3764 Weissenburg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
23.11.2012, 09.01.2013.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, den Betrieb und Vertrieb von sowie die Investition in innovative und ökologische Technologien. Sie kann Beratungen in diesen Fachbereichen durchführen. Weiter bezweckt sie den Handel mit Waren aller Art und die Erbringung von weiteren Dienstleistungen im Bereiche des Hauptzwecks. Die Gesellschaft kann verwandte Geschäftszweige aufnehmen, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen bzw. Unternehmungen übernehmen und verkaufen oder solche begründen. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immobilien im In- und Ausland erwerben, halten, betreiben und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 23.11.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Marwik, Wolfram Ingolf, von Altnau, in Weissenburg (Därstetten), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 6853098, Registre du commerce Berne, (36)
Ecotech GmbH, in Därstetten, CH-036.4.042.068-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2008, S. 3, Publ. 4503526).
Statutenänderung:
07.09.2012.
Firma neu:
Ecotune GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft hat mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.09.2012 ihre Firma geändert in 'Ecotune GmbH'. Die Gesellschaft ist mit anschliessendem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.09.2012 aufgelöst und die Liquidation erfolgt unter der Firma 'Ecotune GmbH in Liquidation.'..
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marwik, Wolfram, von Altnau, in Weissenburg (Därstetten), Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Rüfenacht BE (Worb), Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].