Renseignements sur Andrea Martin-Fischer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Andrea Martin-Fischer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004673606, Registre du commerce Argovie, (400)
Spitex Baden-Ennetbaden, in Baden, CHE-107.398.098, Verein (SHAB Nr. 244 vom 16.12.2015, Publ. 2543429).
Name neu:
Spitex Baden-Ennetbaden in Liquidation.
Domizil neu:
Liquidationsdomizil:, c/o MALLIEN - board matters, Rütistrasse 3a, 5400 Baden. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 22.05.2019 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beer, Lydia, von Trub, in Baden, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buik, Michael, von Oberhof, in Ueken, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Martin-Fischer, Andrea, von Rossinière, in Ennetbaden, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mollet, Daniel, von Schnottwil, in Baden, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Römer, Christina, von Amden und Saanen, in Ennetbaden, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sobhani, Jan, von Windisch, in Baden, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Locher, Doris, von Wittenbach, in Baden, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Storskogen, Hans Petter, norwegischer Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mallien, Sander Frederik, von Baden und Saanen, in Baden, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 4242831, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich, in Zürich, CHE-105.984.411, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2018, Publ. 4031173).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschannen, Ernst, von Diegten, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martin-Fischer, Andrea, von Rossinière, in Ennetbaden, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3082573, Registre du commerce Argovie, (400)
Organisation der Arbeitswelt Gesundheit und Soziales Aargau, in Brugg, CHE-112.198.174, Verein (SHAB Nr. 72 vom 14.04.2014, Publ. 1452667).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reutlinger, Barbara, von Zürich, in Bern, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Martin-Fischer, Andrea, von Rossinière, in Ennetbaden, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
thv AG, in Aarau, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Isler, David, von Wädenswil, in Murgenthal, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Egger, Sven, von Rechthalten, in Scherz, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weber, Helen, von Winterthur, in Bellmund, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
BDO AG (CHE-229.255.214), in Baden, Revisionsstelle.