Renseignements sur Leo Markus Marti
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Leo Markus Marti
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4220260, Registre du commerce Lucerne, (100)
Baugenossenschaft Bellevue Hochdorf, in Hochdorf, CH-100.5.004.608-4, Beschaffung und Erstellung von gesunden und preisgünstigen Wohnungen und Wohnhäusern zur Vermietung und zum Verkauf, unter Ausschluss jeder spekulativen Absicht, Genossenschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2006, S. 9, Publ. 3341490).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler, Eduard, von Hochdorf und Menznau, in Hochdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ottiger, Fredy, von Rothenburg, in Hochdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ineichen, Ernst, von Hochdorf, in Hochdorf, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident];
Kiener, Bruno, von Hochdorf und Kriens, in Hochdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, Vizepräsidenten oder dem Mitglied und Sekretär [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident];
Hörndli, Guido, von Hochdorf, in Hochdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, Vizepräsidenten oder dem Mitglied und Sekretär [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Marti, Leo Markus genannt Mark, von Emmen und Zell LU, in Hochdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, Vizepräsidenten oder dem Mitglied und Sekretär [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, Vizepräsidenten oder dem Sekretär];
Reinert, Christian, von Hochdorf und Horw, in Hochdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, Vizepräsidenten oder dem Mitglied und Sekretär;
Tophinke, Peter, von Hochdorf, in Hochdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, Vizepräsidenten oder dem Mitglied und Sekretär.
Numéro de publication: 3706924, Registre du commerce Lucerne, (100)
MATO Suisse GmbH, in Inwil, CH-100.4.021.650-9, Handel mit Waren aller Art und Dienstleistungen im Zusammenhang mit diesen Waren, insbesondere in der Schweiz, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 248 vom 23.12.2002, S. 9, Publ. 787760).
Statutenänderung:
21.12.2006. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mato - Maschinen - und Metallwarenfabrik Curt Matthaei Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Co. Kommanditgesellschaft, in Offenbach a.M. (D), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 255'000.--;
Richter, Hans-Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesbaden (D), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marti, Markus, von Zell LU und Emmen, in Hochdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 300'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 45'000.--].
Numéro de publication: 3341490, Registre du commerce Lucerne, (100)
Baugenossenschaft Bellevue Hochdorf, in Hochdorf, CH-100.5.004.608-4, Beschaffung und Erstellung von gesunden und preisgünstigen Wohnungen und Wohnhäusern zur Vermietung und zum Verkauf, unter Ausschluss jeder spekulativen Absicht, Genossenschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2005, S. 8, Publ. 3072886).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haas, Josef, von Hochdorf, in Hochdorf, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marti, Leo Markus genannt Mark, von Emmen und Zell LU, in Hochdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, Vizepräsidenten oder dem Sekretär [bisher: Marti, Mark, ohne Zeichnungsberechtigung].