Renseignements sur Rosa Maria Marti-Hecht
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Rosa Maria Marti-Hecht
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Registre du commerce Nidwald, (150)
MAIN Management Inspiration AG, in H e r g i s w i l N W , Unternehmensberatung, Managementberatung und -betreuung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 20.07.2000, S. 4968).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marti, Heinrich, von Zell LU, in Maur, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Barbé, Jacques, französischer Staatsangehöriger, in Tarentaise (F), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marti-Hecht, Rosa Maria, von Zell LU, in Maur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre du commerce Nidwald, (150)
MAIN Management Inspiration AG, bisher in M a u r , Unternehmensberatung, Managementberatung und -betreuung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 03.07.1996, S. 3958).
Gründungsstatuten:
31.10.1995.
Statutenänderung:
17.07.2000.
Sitz neu:
H e r g i s w i l N W .
Domizil neu:
c/o Albert Infanger, Sonnhaldenstrasse 51, 6052 Hergiswil.
Zweck:
Unternehmensberatung, Managementberatung und -betreuung, Erstellen und Ausarbeiten von Kreativkonzepten im erwähnten Bereich, Erbringen sämtlicher Dienstleistungen im Bereich Management und Firmenführung;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.-.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.-.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1 000.-.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dütsch, Margarete, deutsche Staatsangehörige, in Pfäffikon, mit Einzelunterschrift;
Marti-Hecht, Rosa Maria, von Zell LU, in Maur, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marti, Heinrich, von Zell LU, in Maur, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Ducha GmbH, in Zug, Revisionsstelle [wie bisher].
Registre du commerce Zurich, (20)
MAIN Management Inspiration AG, in Maur, Aeschstrasse 13, 8127 Forch, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
31.10.1995.
Zweck:
Unternehmensberatung, Managementberatung und -betreuung, Erstellen und Ausarbeiten von Kreativkonzepten im erwähnten Bereich, Erbringen sämtlicher Dienstleistungen im Bereich Management und Firmenführung;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Aktienkapital:
Fr.100000.
Liberierung Aktienkapital:
Fr.100000.
Aktien:
100 Namenaktien zu Fr.1000.
Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Marti, Heinrich, von Zell LU, in Maur, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Dütsch, Margarete, deutsche Staatsangehörige, in Pfäffikon, mit Einzelunterschrift;
Marti-Hecht, Rosa Maria, von Zell LU, in Maur, mit Einzelprokura;
Ducha GmbH, in Zug, Revisionsstelle.