Renseignements sur Gilbert Marti
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Gilbert Marti
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006017958, Registre du commerce Argovie, (400)
STS Bewachungen AG, in Beinwil am See, CHE-108.079.974, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2020, Publ. 1005029277).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Roger, von Mettauertal, in Oberkulm, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marti, Gilbert, von Stüsslingen, in Beinwil am See, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: von Rohr (SO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005988625, Registre du commerce Zurich, (20)
NGS Logistics GmbH, bisher in Rickenbach (LU), CHE-322.301.581, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2018, Publ. 4305007).
Statutenänderung:
06.03.2024.
Firma neu:
Protectiv GmbH.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o DIEBUST Gastro Treuhand GmbH, Talstrasse 20, 8001 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Beratung und Projektleitung, Handel mit Elektronik-Geräten, Software, Sicherheitsartikeln, Sicherheitsfahrzeugen und deren Ersatzteilen, Handel und Reparaturen mit Fahrzeugen. Alarmanlagen und deren Montagen und Installationen, Erbringung von umfassenden, d.h. unter anderem beratenden, verwaltenden und ausführenden Dienstleistungen aller Art im Bereich Facility Services, insbesondere Facility Management (u.a. Liegenschaftsverwaltungen), Cleaning Services (u.a. Unterhaltsreinigungen), Allgemeine Bewachung von Gemeinden, Gebäuden und Arealen, Werttransporte, Eventbetreuung, Interventionsdienst, Verkehrsdienst, Handel mit Waffen und Munition, Property Services (u.a. Instandhaltung Gebäudetechnik, Mechaniker arbeiten aller Art), Support Services (u.a. Post- und Logistikservice), Catering Services (u.a. betriebliche Verpflegung) sowie Security Services (u.a. Sicherheitsberatungen). Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Handel mit, Sammlung und Lagerung von gebrauchten Waren.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strockis, Gediminas, litauischer Staatsangehöriger, in Rickenbach (LU), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marti, Gilbert, von Stüsslingen, in Beinwil am See, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 1363077, Registre du commerce Argovie, (400)
MST Security Consulting GmbH, in Möhlin, CHE-323.298.898, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2014, Publ. 1278659).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marti, Gilbert, von Rohr SO, in Dürrenäsch, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Michel, Andreas, von Unterseen, in Möhlin, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].