Renseignements sur lic. oec. HSG Christian Heinrich Marti
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour lic. oec. HSG Christian Heinrich Marti
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005715392, Registre du commerce Glaris
Kraftwerk Löntsch AG, in Glarus, CHE-461.518.506, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2022, Publ. 1005568795).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marti, Christian Heinrich, von Glarus, in Glarus, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aebli, Peter, von Glarus, in Glarus, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1004509621, Registre du commerce Glaris, (160)
Kraftwerk Löntsch AG, in Glarus, CHE-461.518.506, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2018, Publ. 1004459298).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marti, Christian Heinrich, von Glarus, in Glarus, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 6449874, Registre du commerce Glaris, (160)
Kamm-Bartel-Stiftung, in Glarus, CH-160.7.005.289-9, Marktgasse 6, 8750 Glarus, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
25.11.2011.
Zweck:
Förderung von Jugendlichen und die Unterstützung von Jugendorganisationen und -vereinen im sportlichen und kulturellen Bereich zur Hauptsache mit Wohnsitz oder Betätigungsfeld in der Gemeinde Glarus. Unterstützung der Jugendarbeit der Gemeinde Glarus und von weiteren Organisationen, welche im sozialen Bereich für Kinder und Jugendliche tätig sind und ihr hauptsächliches Aktionsfeld in der Gemeinde Glarus haben. Erhaltung und Nutzung der Liegenschaft Marktgasse 6, Glarus als Ertragsobjekt, oder auch die Nutzung mit sozialer und/oder kultureller Ausrichtung, je unter dem Vorbehalt des Nutzniessungsrechtes zugunsten der Gründerin der Stiftung, Frau Ruth Kamm-Bartel, vorgenannt.
Aufsichtsbehörde:
Departement Volkswirtschaft und Inneres des Kantons Glarus, in Glarus.
Organisation:
Der Stiftungsrat setzt sich aus vier bis sieben Mitgliedern zusammen und Revisionsstelle. Genehmigung der Stiftungsurkunde vom 25.11.2011 durch die Aufsichtsbehörde mit Verfügung vom 01.12.2011.
Eingetragene Personen:
Jenny, Mathias, von Glarus, in Glarus, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kamm-Bartel, Ruth, von Glarus Nord und Glarus, in Glarus, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marti, Christian, von Glarus Süd und Glarus, in Glarus, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brupbacher, Hans, von Glarus und Wädenswil, in Glarus, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jenny, Rudolf, von Glarus Süd, in Diesbach GL (Glarus Süd), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
UMBERG TREUHAND AG (CH-160.3.003.084-6), in Glarus, Revisionsstelle.