Renseignements sur Berno Marthaler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Berno Marthaler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5585112, Registre du commerce Schwyz, (130)
InfineX AG, in Freienbach, CH-020.3.025.945-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2005, S. 9, Publ. 3068824).
Statutenänderung:
1.04.2010.
Zweck neu:
Anbieten von Dienstleistungen und Beratung in den Bereichen Informatik und Finanzen / Rechnungswesen;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre durch Brief oder Telefax. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 1.4.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bindschädler, Andreas, von Erlenbach ZH und Zürich, in Hombrechtikon, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marthaler, Berno, von Regensdorf, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Männedorf, Mitglied der Direktion];
Cadalbert, Ignaz, von Rueun, in Wilen SZ, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied].
Numéro de publication: 2410150, Registre du commerce Schwyz, (130)
InfineX AG, bisher in Männedorf, CH-020.3.025.945-2, Anbieten von Dienstleistungen und Beratung in den Bereichen Informatik und Finanzen / Rechnungswesen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 28.01.2003, S. 21, Publ. 833266).
Gründungsstatuten:
24.06.2002.
Statutenänderung:
11.08.2004.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Fällmisstrasse 13A, 8832 Wilen SZ.
Zweck:
Anbieten von Dienstleistungen und Beratung in den Bereichen Informatik und Finanzen / Rechnungswesen;
kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesell-schaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen;
kann im In- und Ausland Immobilien erwerben, belasten, veräussern und verwalten;
kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, rechtsgültig durch Brief an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stöckli, Sandra, von Alberswil, in Uster, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marthaler, Berno, von Regensdorf, in Männedorf, Mitglied der Direktion, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Cadalbert, Ignaz, von Rueun, in Wilen SZ, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich];
Adwista Treuhand, Ganz, Gruber & Partner, in Rapperswil SG, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 833266, Registre du commerce Zurich, (20)
InfineX AG, in Männedorf, Anbieten von Dienstleistungen und Beratung in den Bereichen Informatik und Finanzen / Rechnungswesen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2002, S. 24, Publ. 541402).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marthaler, Berno, von Regensdorf, in Männedorf, Mitglied der Direktion, mit Einzelunterschrift.