Renseignements sur Bernhard Marthaler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Bernhard Marthaler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004551901, Registre du commerce Berne, (36)
Gebr. Marthaler AG, in Kirchlindach, CHE-107.145.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2017, Publ. 3927631).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marthaler, Christian, von Bern, in Urtenen-Schönbühl, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident, mit Einzelunterschrift];
Marthaler, Bernhard, von Bern, in Bern, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 5646408, Registre du commerce Berne, (36)
Gebr. Marthaler AG, in Kirchlindach, CH-035.3.011.978-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2005, S. 4, Publ. 3002356).
Statutenänderung:
15.06.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Sanitär- und Spenglereigeschäftes. Sie kann Liegenschaften erwerben, überbauen, verkaufen und verwalten, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Massnahmen treffen, Geschäfte eingehen oder Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Geschäftszweck der Gesellschaft zu erreichen oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage und -übernahme im Zusammenhang mit der Gründung vom 10.02.1988 ist aus den Statuten gestrichen worden.]. [gestrichen: Uebernahme von Aktiven und Passiven der Kollektivgesellschaft 'Gebr. Marthaler', in Oberlindach, Gemeinde Kirchlindach, gemäss Bilanz per 31.12.1987 und Sacheinlagevertrag vom 19.2.1988;
Sacheinlage: Fr. 98'000.--;
Verrechnung: Fr. 2'000.--].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 15.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ulrich Staub, Buchhaltungs- und Treuhandbüro AG, in Thörigen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marthaler, Bernhard, von Bern, in Bern, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher:in Münchenbuchsee];
Marthaler, Christian, von Bern, in Ittigen, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Marthaler, Ernst Willy, von Bern, in Kirchlindach, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3125428, Registre du commerce Berne, (36)
Zaugg Bedachungen GmbH, in Meikirch, CH-073.4.016.893-4, Olympiaweg 5, 3042 Ortschwaben, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
11.11.2005.
Zweck:
Ausführung von Gebäudehüllen. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben oder veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich.
Eingetragene Personen:
Marthaler, Alfred, von Bern, in Kirchlindach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Zaugg, Werner, von Eriswil, in Ortschwaben (Meikirch), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--;
Marthaler, Bernhard, von Bern, in Münchenbuchsee, mit Einzelunterschrift.