Renseignements sur Clive Marshall
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Clive Marshall
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005592804, Registre du commerce Berne, (36)
European Alliance of News Agencies (EANA), in Bern, CHE-109.988.709, Verein (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2022, Publ. 1005381935).
Statutenänderung:
29.09.2022. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marshall, Clive, britischer Staatsangehöriger, in Withyham, East Sussex (GB), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CHE-441.858.784), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Alessandri, Stefano Piero Carlo, italienischer Staatsangehöriger, in Rom (IT), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-430.259.378), in Bern, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1004612473, Registre du commerce Berne, (36)
European Alliance of News Agencies (EANA), in Bern, CHE-109.988.709, Verein (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2019, Publ. 1004579028).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pig, Clemens , österreichischer Staatsangehöriger, in Klosterneuburg (AT), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marshall, Clive, britischer Staatsangehöriger, in Withyham, East Sussex (GB), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3186575, Registre du commerce Berne, (36)
European Alliance of News Agencies (EANA), in Bern, CHE-109.988.709, Verein (SHAB Nr. 231 vom 27.11.2015, Publ. 2506629).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marshall, Clive, britischer Staatsangehöriger, in Withyham, East Sussex (GB), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eriksson, Jonas Olof, schwedischer Staatsangehöriger, in Lidingö (SE), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Prata Macias Marques, Teresa, portugiesische Staatsangehörige, in Lissabon (PT), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.