Renseignements sur Lutz Marschall
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Lutz Marschall
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006116136, Registre du commerce Zoug, (170)
Remmers AG, in Baar, CHE-378.408.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2023, Publ. 1005729256).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marschall, Lutz, deutscher Staatsangehöriger, in Bippen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dirks, Heiko, deutscher Staatsangehöriger, in Oldenburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Biermann, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Dortmund (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Starken, Tim, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005242038, Registre du commerce Zurich, (20)
Remmers AG, in Bubikon, CHE-378.408.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 18.05.2021, Publ. 1005183999).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sieverding, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Osnabrück (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marschall, Lutz, deutscher Staatsangehöriger, in Bippen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005132818, Registre du commerce Zurich, (20)
Remmers AG, bisher in Tuggen, CHE-378.408.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 09.10.2020, Publ. 1004996476).
Statutenänderung:
04.03.2021.
Sitz neu:
Bubikon.
Domizil neu:
Rosengartenstrasse 1, 8608 Bubikon.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jahn, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Cappeln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marschall, Lutz, deutscher Staatsangehöriger, in Bippen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.