Renseignements sur Zoran Marinkovic
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Zoran Marinkovic
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005388800, Registre du commerce Lucerne, (100)
IBR Holding AG, in Luzern, CHE-113.714.486, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 27.04.2021, Publ. 1005160706).
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marinkovic, Zoran, von Ebikon, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005195492, Registre du commerce Lucerne, (100)
IBR International Business Relations Ltd.liab.Co., in Luzern, CHE-109.309.622, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 247 vom 21.12.2009, S.15, Publ. 5402934).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marinkovic, Zoran, von Ebikon, in Luzern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Marinkovic, Silvana, von Ebikon, in Luzern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marinkovic, Stefan, von Ebikon, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 5402934, Registre du commerce Lucerne, (100)
IBR International Business Relations Ltd.liab.Co., bisher in Ebikon, CH-100.4.025.129-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 154 vom 12.08.2009, S. 13, Publ. 5193020).
Statutenänderung:
25.11.2009.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
Haldenstrasse 57, 6006 Luzern. [bisher: Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marinkovic, Zoran, von Ebikon, in Luzern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: jugoslawischer Staatsangehöriger, in Ebikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.--];
Marinkovic, Silvana, von Ebikon, in Luzern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: jugoslawische Staatsangehörige, in Ebikon, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.--].