Renseignements sur Reto Marending
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Reto Marending
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004612394, Registre du commerce Zurich, (20)
Reto Marending GmbH, bisher in Baar, CHE-378.395.714, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2018, Publ. 1004472458).
Statutenänderung:
04.04.2019.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Vulkanstrasse 110a, 8048 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marending, Reto, von Dürrenroth, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Baar].
Numéro de publication: HR01-1004472458, Registre du commerce Zoug, (170)
Reto Marending GmbH, in Baar, CHE-378.395.714, c/o Reto Marending, Büelstrasse 25A, 6340 Baar, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
25.09.2018.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Marketing, Multichannel, Projektmanagement, Produktstrategie, Marktanalysen und Forecasting, insbesondere für die Gesundheitsindustrie;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Mit Erklärung vom 14.09.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Marending, Reto, von Dürrenroth, in Baar, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 5221802, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
PRIMECUT GmbH, in Basel, CH-400.4.026.117-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2009, S. 9, Publ. 5141970).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Böni, Daniel, von Möhlin, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00;
Giese, Catharina, von Anwil, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büttler, Claudio, von Mümliswil-Ramiswil, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 5'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00];
Marending, Reto, von Dürrenroth, in Arni AG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 5'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00].