Renseignements sur Yvan Marclay
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Yvan Marclay
Numéro de publication: HR02-1004958346, Registre du commerce Valais, (621)
Société de Laiterie et Agricole de Monthey et Environs S.A., à Monthey, CHE-108.362.068, société anonyme (No. FOSC 35 du 20.02.2018, Publ. 4067099).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Vionnet, Claude, de Monthey, à Monthey, président, avec signature collective à deux;
Pattaroni, Bruno, de Vérossaz, à Monthey, administrateur, secrétaire, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Marclay, Yvan, de Monthey, à Monthey, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, sans droit de signature];
Défago, Sylvain, de Val-d'Illiez, à Monthey, membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, sans droit de signature];
Vannay, Stéphane, de Collombey-Muraz, à Collombey-Muraz, administrateur, sans droit de signature.
Numéro de publication: 3723797, Registre du commerce Valais, (621)
Société de Laiterie et Agricole de Monthey et Environs S.A., à Monthey, CHE-108.362.068, société anonyme (No. FOSC 55 du 19.03.2012, Publ. 6600006).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Gay, Hubert, de Monthey, à Monthey, administrateur, sans droit de signature;
Gex-Fabry, Gérald, de Val-d'Illiez, à Massongex, administrateur, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Défago, Sylvain, de Val-d'Illiez, à Monthey, administrateur, sans droit de signature;
Marclay, Yvan, de Monthey, à Monthey, administrateur, sans droit de signature.
Numéro de publication: 1795903, Registre du commerce Valais, (621)
La Castalie, à Monthey, CHE-202.610.593, Chemin de Champerfou 40, Case postale 203, 1870 Monthey, institution de droit public (nouvelle inscription).
But:
assurer la prise en charge de prestations médicales, pédagogiques et éducatives à des enfants et adultes en situation de handicap mental ou de polyhandicap. Etablissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique et institué par l'art. 4bis de la Loi sur l'intégration des personnes handicapées du 31.01.1991, adoptée en séance du Grand Conseil du 12.05.2011 et entrée en vigueur au 01.01.2012, ainsi que par les art. 1 ss de l'Ordonnance sur l'organisation et le fonctionnement de La Castalie du 26.10.2011.
Personne(s) inscrite(s):
Giroud, Michel, de Chamoson, à Chamoson, président, avec signature collective à deux;
Coppey, Stéphane, de Vétroz, à Monthey, membre, sans droit de signature;
Ecoeur Menendez, Marie Christine, de Val-d'Illiez, à Vouvry, membre, sans droit de signature;
Granger, Josiane Berthe, de Troistorrents, à Collombey (Collombey-Muraz), membre, sans droit de signature;
Riand, Françoise Marie Paule, de Ayent, à Martigny, membre, sans droit de signature;
Salamin, Olivier, de Grimentz, à Sierre, membre, sans droit de signature;
Pfefferlé, Martine, de Sion, à Montreux, directrice, avec signature collective à deux;
Marclay, Yvan, de Monthey, à Monthey, directeur adjoint, avec signature collective à deux;
Fiduciaire Bender SA (CHE-105.760.567), à Martigny, organe de révision.