Renseignements sur Bo Marburger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Bo Marburger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005243644, Registre du commerce Zurich, (20)
MARBURGER GmbH, in Meilen, CHE-110.251.395, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2011, S.0, Publ. 6292844).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marburger, Bo, dänischer Staatsangehöriger, in Uetikon am See, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marburger-Murer, Maya Maria, von Muri (AG), in Uetikon am See, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 6292844, Registre du commerce Zurich, (20)
MARBURGER GmbH, in Meilen, CH-020.4.027.663-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 240 vom 10.12.2008, S. 31, Publ. 4773592).
Statutenänderung:
20.07.2011.
Domizil neu:
Kirchgasse 17, 8706 Meilen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Import, die Herstellung und den Verkauf (inkl. Export) von designorientierten Produkten sowie Vermittlung entsprechender Geschäfte. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und sich bei anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann weiter Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marburger, Bo, dänischer Staatsangehöriger, in Uetikon am See, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Meilen und mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00];
Marburger-Murer, Maya Maria, von Muri AG, in Uetikon am See, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Käppeli-Murer, Maya Maria, in Meilen und mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00].
Numéro de publication: 4773592, Registre du commerce Zurich, (20)
MARBURGER GmbH, in Meilen, CH-020.4.027.663-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2007, S. 25, Publ. 3813202).
Domizil neu:
Kirchgasse 13, 8706 Meilen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführer vom 30.10.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marburger, Bo, dänischer Staatsangehöriger, in Meilen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].