Renseignements sur Beat Manser
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Beat Manser
Participations
Dernières notifications FOSC pour Beat Manser
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005924316, Registre du commerce Berne, (36)
frigemo ag, in Bern, CHE-105.959.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2023, Publ. 1005823545).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ballarini, Michael, von Glattfelden, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bülach, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Huber-Widmer, Harald Alexander, von Sarmenstorf, in Bettwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss, Patrick, von Zürich, in Wasterkingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Manser, Beat, von Appenzell, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6076702, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Manser AG, in Steinach, CH-320.3.018.483-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2010, S. 13, Publ. 5534386).
Firma neu:
Manser AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 04.03.2011 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Spider Innoventure AG , Konstanzerstrasse 19, 8274 Tägerwilen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Manser, Urs, von Appenzell, in Fruthwilen (Salenstein), Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Fruthwilen (Salenstein), Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Manser, Beat, von Appenzell, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 5534386, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Manser AG, in Steinach, CH-320.3.018.483-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2009, S. 16, Publ. 5064774).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Manser-Winterhalter, Johann, von Appenzell, in Steinach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Manser, Urs, von Appenzell, in Fruthwilen (Salenstein), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Manser, Beat, von Appenzell, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.