Renseignements sur Ioan-Andrei Manoliu
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Ioan-Andrei Manoliu
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005967698, Registre du commerce Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 15 vom 23.01.2024 publizierten TR-Eintrags Nr. 2828 vom 18.01.2024 Jester Advisory AG, in Zürich, CHE-472.184.800, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2024, Publ. 1005962811).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Manoliu, Ioan-Andrei, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Manoliu, Ioan-Andrej].
Numéro de publication: HR02-1005940969, Registre du commerce Zurich, (20)
Jester Advisory AG, in Zürich, CHE-472.184.800, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 07.04.2021, Publ. 1005141829). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 16.10.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Probst, Dominik, von Basel, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mehl, Laurence, deutscher Staatsangehöriger, in Osnabrück (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perrenoud, Nicolas Alexandre, von La Sagne, in Mörigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater (CHE-102.084.882), in St. Gallen, Revisionsstelle;
Manoliu, Ioan-Andrej, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.