Renseignements sur Denis Maleev
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Denis Maleev
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005821215, Registre du commerce Argovie, (400)
Life4me.plus to fight AIDS, Hepatitis C and Tuberculosis, in Aarau, CHE-281.077.177, Verein (SHAB Nr. 215 vom 04.11.2021, Publ. 1005326905).
Statutenänderung:
01.08.2023.
Sitz neu:
Lenzburg.
Domizil neu:
Dragonerstrasse 53, 5600 Lenzburg.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Dr. Alex, deutscher Staatsangehöriger, in Lenzburg, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Maleev, Denis, russischer Staatsangehöriger, in Aarau, Vizepräsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Balsamo, Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Spreitenbach, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Shangin, Ivan, russischer Staatsangehöriger, in Lenzburg, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Einzelunterschrift;
Gruber, Michael, von St. Niklaus, in Auenstein, Mitglied des Vorstandes, Aktuar, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes, Kassier, Aktuar, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005326905, Registre du commerce Argovie, (400)
Life4me.plus to fight AIDS, Hepatitis C and Tuberculosis, in Lenzburg, CHE-281.077.177, Verein (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2017, Publ. 3820299).
Statutenänderung:
20.10.2021.
Sitz neu:
Aarau.
Domizil neu:
Girixweg 7, 5000 Aarau.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Dr. Alex, deutscher Staatsangehöriger, in Lenzburg, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Wagner, Dr. Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Lenzburg, Vizepräsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maleev, Denis, russischer Staatsangehöriger, in Aarau, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Balsamo, Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Spreitenbach, Vizepräsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.