Renseignements sur Andreas Malathounis
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Andreas Malathounis
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2092599, Registre du commerce Thurgovie, (440)
iBrands Europe GmbH, in Bottighofen, CHE-270.621.390, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2013, Publ. 7019470).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sälzler, Susanne, deutsche Staatsangehörige, in Bottighofen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Malathounis, Andreas, griechischer Staatsangehöriger, in Bottighofen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Numéro de publication: 7019470, Registre du commerce Thurgovie, (440)
iBrands Europe GmbH, in Bottighofen, CH-140.4.003.747-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2011, Publ. 6259212).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sälzler, Susanne, deutsche Staatsangehörige, in Bottighofen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Malathounis, Andreas, griechischer Staatsangehöriger, in Bottighofen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: griechischer Staatsangehöriger, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 6259212, Registre du commerce Thurgovie, (440)
iBrands Europe GmbH, bisher in Engelberg, CH-140.4.003.747-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2011, S. 13, Publ. 6009048).
Gründungsstatuten:
10.01.2011.
Statutenänderung:
23.06.2011.
Sitz neu:
Bottighofen.
Domizil neu:
Brandweg 9, 8598 Bottighofen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bruni, Walter Ernst, von Amsoldingen, in Eglisau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Malathounis, Andreas, griechischer Staatsangehöriger, in Bottighofen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.