Renseignements sur Remo Malacarne
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Remo Malacarne
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005356712, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Relesta AG, in Zuzwil (SG), CHE-101.599.936, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2020, Publ. 1004886672).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Malacarne, Remo, von Wilen TG, in Busswil TG (Sirnach), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Minder, Alexander, von Romanshorn, in Rorschacherberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mäder, Susanne, von Mörschwil, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in St. Gallen];
Rütsche, Sven, von Uzwil, in Zuzwil SG, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 2520161, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Relesta AG, in Zuzwil SG, CHE-101.599.936, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2015, Publ. 1948455).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dorsch, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Bazenheid (Kirchberg SG), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Malacarne, Remo, von Wilen TG, in Busswil TG (Sirnach), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 2328819, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Uze AG, in Uzwil, CHE-103.462.082, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 09.02.2015, Publ. 1977781).
Statutenänderung:
11.06.2015. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Dr. Benno, von Vilters-Wangs, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bauer, Marcel, von Nesslau, in Niederuzwil (Uzwil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Malacarne, Remo, von Wilen TG, in Busswil TG (Sirnach), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Urs, von Uzwil und Hombrechtikon, in Uzwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Löliger, Hans-Jörg, von Pratteln, in Hergiswil NW, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.