Renseignements sur Emilio Maiorano
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Emilio Maiorano
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3772731, Registre du commerce Argovie, (400)
Parkresort Beteiligungs AG, in Rheinfelden, CHE-167.957.759, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2016, Publ. 2939569).
Statutenänderung:
13.09.2017.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Parkresort Rheinfelden Holding AG, in Rheinfelden (CHE-108.346.566), gemäss Fusionsvertrag vom 10.08.2017 und Bilanz per 30.06.2017. Aktiven von CHF 12'737'975.23 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 701'928.12 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Für die von der übernehmenden Gesellschaft gehaltenen Aktien an der übertragenden Gesellschaft entfällt eine Aktienzuteilung. Die Minderheitsaktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten eine Abfindung von CHF 1'135.00 pro Aktie.
Firma neu:
Parkresort Rheinfelden Holding AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Becker, Frank, von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kirchhofer, Dr. Thomas, von Auenstein, in Binningen, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hemmrich, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Staub, Hans Martin, genannt Martin, von Luzern, in Oberwil-Lieli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Steinegger, Andreas, von Lyss, in Rheinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tarolli Schmidt, Nadia, von Aesch (BL), in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bisig, Markus, von Einsiedeln, in Rheinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eglin Buser, Sabine, von Känerkinden, in Muttenz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maiorano, Emilio, von Zuzgen, in Zeiningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mathis, Roland, von Wolfenschiessen, in Bözen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6039524, Registre du commerce Argovie, (400)
acasa immobilien ag, in Möhlin, CH-400.3.033.826-0, Fischerweg 3, 4313 Möhlin, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
10.02.2011.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Immobilienbereich;
kann Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern, Zweigniederlassungen und Agenturen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adresse oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichung im SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 10.02.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Maiorano, Emilio, von Möhlin, in Möhlin, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zimmermann Maiorano, Marina, von Möhlin, in Möhlin, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3930858, Registre du commerce Argovie, (400)
Kurzentrum Rheinfelden Holding AG, in Rheinfelden, CH-400.3.926.145-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2007, S. 2, Publ. 3845652).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dössegger, Martin, von Seon, in Frick, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maiorano, Emilio, von Zuzgen, in Möhlin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.