Renseignements sur Rico Maier
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Rico Maier
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004830396, Registre du commerce Berne, (36)
REGIONALE GEMEINSCHAFTSANTENNENANLAGE SPIEZ AG REGAS, in Spiez, CHE-107.981.228, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2019, Publ. 1004539014).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hadorn, Hans Jakob, von Erlenbach im Simmental, in Spiez, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maier, Rico, von Basel, in Wimmis, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winkler, Urs, von Rüdlingen, in Spiez, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brunner, Jolanda, von Iseltwald, in Spiez, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Brunner, Tanja, von Iseltwald, in Spiez, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Josi, Barbara, von Adelboden, in Wimmis, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Millet, Christophe, von La Grande Béroche, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Fresens, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 1699531, Registre du commerce Berne, (36)
Wohnbaugenossenschaft Erlenbach, in Erlenbach im Simmental, CHE-103.661.931, Genossenschaft (SHAB Nr. 254 vom 30.12.2011, Publ. 6485722).
Firma neu:
Wohnbaugenossenschaft Erlenbach in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 17.06.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maier, Rico, von Basel, in Wimmis, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Isler, Silvano, von Aeschi bei Spiez, in Erlenbach im Simmental, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tschabold, Othmar, von Erlenbach im Simmental, in Erlenbach im Simmental, Mitglied und Geschäftsführer und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jutzeler, Karl, von Erlenbach im Simmental, in Erlenbach im Simmental, Mitglied und Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Kunz, Urs, von Diemtigen, in Latterbach (Erlenbach im Simmental), Mitglied und Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Moser, Roger, von Arni BE, in Niederscherli (Köniz), Mitglied und Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Niederscherli, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 6485722, Registre du commerce Berne, (36)
Wohnbaugenossenschaft Erlenbach, in Erlenbach im Simmental, CH-092.5.003.173-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.1998, S. 120).
Statutenänderung:
08.11.2011.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Für die Verbindlichkeiten haftet einzig das Genossenschaftsvermögen. Jede persönliche Haftbarkeit oder Nachschusspflichtbist ausgeschlossen.].
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich. [Mitteilungen nicht neu, sondern irrtümlicherweise nie eingetragen.]. Gemäss Erklärung vom 08.11.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lörtscher, Rolf, von Diemtigen, in Latterbach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Treuthardt, Urs, von Zweisimmen, in Erlenbach im Simmental, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schöni, Fritz, von Sumiswald, in Erlenbach im Simmental, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maier, Rico, von Basel, in Wimmis, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Isler, Silvano, von Aeschi bei Spiez, in Erlenbach im Simmental, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunz, Urs, von Diemtigen, in Latterbach (Erlenbach im Simmental), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tschabold, Othmar, von Erlenbach im Simmental, in Erlenbach im Simmental, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].