Renseignements sur Yves Pattrick Mäder
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Yves Pattrick Mäder
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 7212434, Registre du commerce Zurich, (20)
Tamedia AG, in Zürich, CH-020.3.925.711-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2013, Publ. 7099776).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Winner AG, in Zürich (CH-020.3.022.955-3), gemäss Fusionsvertrag vom 10.04.2013 und Bilanz per 31.12.1012. Aktiven von CHF 100'872.69 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'152.45 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der scoup AG, in Zürich (CH-020.3.929.487-8), gemäss Fusionsvertrag vom 10.04.2013 und Bilanz per 31.12.2012. Aktiven von CHF 182'297.64 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'280'734.84 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung des staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmens über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang des Kapitalverlustes und der Überschuldung. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 16.05.2013 Aktiven von CHF 57'063'943.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'014'564.00 auf die DZZ Druckzentrum Zürich AG (bisher: Tages-Anzeiger Verlag AG), in Zürich (CH-020.3.003.818-9).
Gegenleistung:
CHF 55'049'379.00.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haiss-Schaffner, René, Gränichen, in Teufenthal AG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kummer, Alexander, von Oberönz, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wettstein, Gabriela, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schulthess, Andreas, von Zürich und Hüttwilen, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rufer, Celia Damaris, von Zürich, in Adliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mäder, Yves Pattrick, von Mörschwil, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachem, Dr. Martin, von Zürich, in Brütten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Held, Claudia, von Churwalden, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marbot, Fabian, von Rohrbach, in Visp, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sommerhalder, Jürg, von Kloten, in Volketswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Coninx-Kaczynski, Claudia, von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kall, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohler, Marcel, von Künten, in Laufen-Uhwiesen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Sascha, von Laufen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 7069208, Registre du commerce Berne, (36)
Jobsuchmaschine AG, in Bern, CH-035.3.026.198-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 16.09.2009, S. 5, Publ. 5249364).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruch, Christoph, von Bern, in Kerzers, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rütti, Matthias, von Balsthal, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mäder, Yves Pattrick, von Mörschwil, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sandmeier, Mark, von Staufen, in Hausen AG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nishinaga, Koji, von Varen, in Zermatt, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5249364, Registre du commerce Berne, (36)
Jobsuchmaschine AG, in Bern, CH-035.3.026.198-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2009, S. 7, Publ. 5086272).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tonini, Christoph, von Regensdorf, in Herrliberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mäder, Yves Pattrick, von Mörschwil, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.