Renseignements sur Monica Dorothea Mäder
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Monica Dorothea Mäder
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005752407, Registre du commerce Zurich, (20)
Artico Partners AG, in Zürich, CHE-112.034.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2023, Publ. 1005709185).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bertrand, Dominique, von Grolley, in Genf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mäder, Monica, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Toivanen, Tero, finnischer Staatsangehöriger, in Fislisbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küng, Anuschka Aimée, von Aristau, in Arni (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weiss, Marcel, von Zürich, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005312014, Registre du commerce Zurich, (20)
Artico Partners AG, in Zürich, CHE-112.034.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 26.03.2021, Publ. 1005134034).
Statutenänderung:
30.09.2021.
Aktien neu:
3'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'500 Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktien) und 1'500 Namenaktien zu CHF 100.00].
Statutarische Vorrechte neu:
[Die statutarischen Vorrechte der 1'500 Namenaktien zu CHF 100.00 sind aufgehoben.] [gestrichen: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende, Bezug neuer Aktien und Liquidationserlös gemäss Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herrera, Dr. Gabriel, von Hölstein, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mäder, Monica, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2854983, Registre du commerce Zurich, (20)
Pensionskasse Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft (Swiss Re), in Zürich, CHE-109.831.048, Stiftung (SHAB Nr. 67 vom 07.04.2016, Publ. 2764877).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Brigitte, von St. Peterzell, in Horgen, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mäder, Monika, von Basel, in Binningen, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.