Renseignements sur Luc Paul Maeder
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Luc Paul Maeder
Numéro de publication: 6340376, Registre du commerce Valais, (626)
Valise Sàrl, précédemment à Cheseaux-sur-Lausanne, CH-550.1.052.897-2, société à responsabilité limitée (No. FOSC 1 du 27.12.2007, p. 26).
Statuts originaires:
13.12.2007.
Modification des statuts:
24.03.2011, 15.07.2011.
Nouveau siège:
Veysonnaz.
Nouvelle adresse:
c/o M. Luc MAEDER, Rte de Salins 2, 1993 Veysonnaz.
But de l'entreprise:
Opérations immobilières.
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Nouvelles communications:
Communication aux associés: par écrit ou par courriel.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Gasser, Lise, de Mühleberg, à Cheseaux-sur-Lausanne, associée et gérante, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 10'000.00;
Cretegny, Valérie, de Mühleberg, à Cheseaux-sur-Lausanne, associée, pour une part sociale de CHF 10'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Maeder, Luc, de Mühleberg, à Veysonnaz, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 2 parts sociales de CHF 10'000.00. Selon déclaration du 15.07.2011, il est renoncé à un contrôle restreint. [Adaptation au nouveau droit de la Sàrl].
Numéro de publication: 6090574, Registre du commerce Valais, (626)
Femmes de Caractère Sàrl, à Sion, CH-626.4.009.914-1, société à responsabilité limitée (No. FOSC 5 du 08.01.2010, p. 26, Publ. 5430204).
Modification des statuts:
18.02.2011.
Nouvelle raison sociale:
Cité-Jeunesse LM SARL.
Nouveau siège:
Veysonnaz.
Nouvelle adresse:
c/o M. Luc MAEDER, Rte de Salins 2, 1993 Veysonnaz.
Nouveau but:
L'exploitation d'une colonie de vacances sur Commune de Veysonnaz (cf. statuts pour but complet).
Nouveau capital social:
CHF 50'000.00 [précédemment: CHF 20'000.00].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Pagola, Monique, de Rechthalten, à Lausanne, associée, gérante et présidente, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00;
Scuderi-Suppa, Sandra, de Servion, à Mézières VD, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Maeder, Luc, de Mühleberg, à Veysonnaz, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 50 parts sociales de CHF 1'000.00.