Renseignements sur Alexandra Machnik
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Alexandra Machnik
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005265709, Registre du commerce Zurich, (20)
Accenture AG, in Zürich, CHE-108.113.625, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 28.06.2021, Publ. 1005229644).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Machnik, Alexandra, deutsche Staatsangehörige, in Lausanne, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bueb, Emmanuel, französischer Staatsangehöriger, in Überlingen (DE), Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosma, Manon, niederländische Staatsangehörige, in Borex, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fromm, Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in Oetwil an der Limmat, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hiestand, Roman, von Freienbach, in Bubikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Micol, Florence, französische Staatsangehörige, in Zürich, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
von der Grün, Anne, deutsche Staatsangehörige, in Meilen, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Garces Alapont, Maria del Puig, spanische Staatsangehörige, in Zürich, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gemmi, Gennaro, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grunewald, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Bonstetten, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mamino, Antonella, italienische Staatsangehörige, in Freienbach, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meister, Manuel, deutscher Staatsangehöriger, in Kehrsatz, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlegel, Stefan, von Sevelen, in Zürich, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wild, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004851660, Registre du commerce Zurich, (20)
Accenture AG, in Zürich, CHE-108.113.625, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2020, Publ. 1004812988).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der OCTO Technology SA, in Lausanne (CHE-114.430.086), gemäss Fusionsvertrag vom 03.02.2020 und Bilanz per 31.08.2019. Aktiven von CHF 2'223'294.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'563'962.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flückiger, Isabelle, von Rohrbachgraben, in Hägglingen, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Richter, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Horgen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huwiler, Marco, von Luzern, in Thalwil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meyer, Thomas, von Küssnacht (SZ), in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hessel, Felix, deutscher Staatsangehöriger, in Riehen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Machnik, Alexandra, deutsche Staatsangehörige, in Lausanne, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rossi, Arnaud, französischer Staatsangehöriger, in Plan-les-Ouates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tück, Benjamin, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Werder, Michael, von Rüti (ZH), in Kilchberg (ZH), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dachsel, Miriam, deutsche Staatsangehörige, in Feusisberg, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gebhardt, Dr. Carl, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thonak, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1091129, Registre du commerce Zurich, (20)
Accenture AG, in Zürich, CH-020.3.901.364-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2013, Publ. 1058753).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Machnik, Alexandra, deutsche Staatsangehörige, in Lausanne, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tummel, Jan-Paul, deutscher Staatsangehöriger, in Lausanne, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.