Renseignements sur Claudio Maccaferri
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Claudio Maccaferri
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1733251, Registre du commerce Berne, (36)
Aumob AG, in Urtenen-Schönbühl, CHE-103.044.589, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2014, Publ. 1613791).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maccaferri, Claudio, von Burgdorf, in Worb, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5385818, Registre du commerce Berne, (36)
Aumob AG, in Urtenen-Schönbühl, CH-053.3.000.118-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2002, S. 3, Publ. 533410).
Statutenänderung:
27.01.2009.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Finanzierung von Kaufverträgen, Gewährung von Darlehen und Krediten sowie die Vermietung von Motorfahrzeugen u.a. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen und Verträge schliessen, die geeignet sind, den Geschäftszweck zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen, welche gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, beteiligen oder solche Unternehmen erwerben. Sie kann Zweigniederlassungen errichten und Liegenschaften kaufen oder verkaufen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 27.01.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand-, Revisions- und Steuerberatungsbüro Lehmann AG, in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maccaferri, Claudio, von Burgdorf, in Worb, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: einziges Mitglied mit Einzelunterschrift].
Registre du commerce Berne, (36)
Aumob AG, in Urtenen-Schönbühl, Finanzierung von Kaufverträgen, Gewährung von Darlehen und Krediten sowie Vermietung von Motorfahrzeugen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 21.12.2000, S. 8729).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flückiger, Walter, von Auswil, in Burgdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maccaferri, Claudio, von Burgdorf, in Worb, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].