Renseignements sur Christine Maag
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Christine Maag
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005059038, Registre du commerce Berne, (36)
Brocki-Fantasy GmbH, in Hindelbank, CHE-112.917.182, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 243 vom 13.12.2012, S.0, Publ. 6972816).
Firma neu:
Brocki-Fantasy GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.12.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maag, Christine, von Bachenbülach, in Meikirch, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift];
Böhlen, Hans, von Thunstetten, in Hindelbank, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3607435, Registre du commerce Berne, (36)
BRM-Waren-Taxi GmbH, in Hindelbank, CHE-115.100.579, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 225 vom 19.11.2012, Publ. 6936440).
Statutenänderung:
22.06.2017. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maag, Christine, von Bachenbülach, in Bern, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rosser, Stephanie Andrea Tamara, von Thunstetten, in Ittigen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 6936440, Registre du commerce Berne, (36)
BRM-Waren-Taxi GmbH, in Münsingen, CH-036.4.045.700-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 190 vom 01.10.2009, S. 2, Publ. 5271726).
Statutenänderung:
08.11.2012.
Sitz neu:
Hindelbank.
Domizil neu:
Krauchthalstrasse 6, 3324 Hindelbank.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rohrer, Kurt, von Bolligen, in Münchenbuchsee, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böhlen, Hans, von Thunstetten, in Hindelbank, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Münsingen, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Maag, Christine, von Bachenbülach, in Bern, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.